KRS 0000360103
NIP7962917024
REGON14246836800000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUDOWNICTWA "ŁUCZ-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUDOWNICTWA ŁUCZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 lip 2010 (14 lat temu) 01 lip 2010
Data usunięcia 24 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres KLIŃSKIEGO, 6, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHKRZYSZTOF MIZERA
Wspólnik
2010-07-01
2017-05-24
MIROSŁAW ADAM OCZKOWSKI
Wspólnik
2010-07-01
2017-05-24
MAREK JANUSZ PUTERNICKI
Wspólnik
2010-07-01
2017-05-24
JAROSŁAW RAFAŁ PUTERNICKI
Wspólnik
2010-07-01
2017-05-24
Wspólnik
2010-07-01
2017-05-24
67005032900000
MIROSŁAW ADAM OCZKOWSKI
Prokurent
2010-07-01
2017-05-24
SAMOISTNA
MIROSŁAW ADAM OCZKOWSKI
Likwidator
2017-02-17
2017-05-24
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI)
Członek Organu Reprezentacji
2010-07-01
2017-02-17
67005032900000
2010-07-01
2017-02-17
"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUDOWNICTWA "ŁUCZ-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-07-01
2014-10-14
PADEREWSKIEGO, 21, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie