KRS 0000439565
NIP5261011011
REGON01082489700000
NazwaEKO BIURO MARCIN KICIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaEKO BIURO MARCIN KICIŃSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 09 lis 2012 (12 lat temu) 09 lis 2012
Data usunięcia 27 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ŁOPUSZAŃSKA, 36, WARSZAWA, 02-220, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5261011011
data rejestracji 01 lip 1999
status Czynny
05106000760000320000929681
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
39249000050000453034035031
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
35105010121000009030407325
INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14
ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARCIN WOJCIECH KICIŃSKI
Beneficjent
ANNA MONIKA KUPCZYK
zgłaszający - wspólnik spółki
BARTŁOMIEJ CEBULA
Beneficjent
IWONA GRZYMAŁA
Beneficjent
ANNA MONIKA KUPCZYK
Beneficjent
MARCIN WOJCIECH KICIŃSKI
Wspólnik
2012-11-09
2021-11-27
BARTŁOMIEJ CEBULA
Wspólnik
2012-11-09
2021-11-27
IWONA GRZYMAŁA
Wspólnik
2014-10-08
2021-11-27
ANNA MONIKA KUPCZYK
Wspólnik
2014-10-08
2021-11-27
MARCIN WOJCIECH KICIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BARTŁOMIEJ CEBULA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
IWONA GRZYMAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANNA MONIKA KUPCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MARCIN WOJCIECH KICIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-11-09
2021-11-27
ANNA MONIKA KUPCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2014-10-08
2021-11-27
IWONA GRZYMAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2014-10-08
2021-11-27
2012-11-09
2019-06-28
PAPIER-HURT MARCIN KICIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie