KRS 0000342257
REGON14212550400000
Nazwa"BARDIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBARDIT
Data rejestracji 23 lis 2009 (15 lat temu) 23 lis 2009
Data usunięcia 09 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ADAMA BRANICKIEGO, 9, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 24000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWABARTŁOMIEJ CEBULA
Wspólnik
2009-11-23
2012-10-16
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
ZYGMUNT STANISŁAW CEBULA
Wspólnik
2009-11-23
2012-10-16
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ ŁUKASZ CHRANIUK
Wspólnik
2009-11-23
2012-10-16
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
WŁODZIMIERZ ANTONI CHRANIUK
Wspólnik
2009-11-23
2012-10-16
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
HENRYK JASIK
Wspólnik
2009-11-23
2012-10-16
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
JACEK STANISŁAW KOWALSKI
Wspólnik
2009-11-23
2012-10-16
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
JACEK PAJKOWSKI
Wspólnik
2012-10-16
2016-08-09
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
WŁODZIMIERZ ANTONI CHRANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-23
2012-10-16
HENRYK JASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-23
2012-10-16
ZYGMUNT STANISŁAW CEBULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-23
2012-10-16
JACEK STANISŁAW KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-23
2012-10-16
JACEK PAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-16
2016-08-09
2009-11-23
2010-02-16
RYMANOWSKA, 20, WARSZAWA, 02-916, WARSZAWA, POLSKA
2010-02-16
2012-10-16
CHOCIMSKA, 33, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie