KRS 0000437334
NIP7642663711
REGON30224777000000
NazwaAG KSIĘGOWOŚĆ I DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAG KSIĘGOWOŚĆ I DORADZTWO
Data rejestracji 23 paź 2012 (12 lat temu) 23 paź 2012
Data usunięcia 09 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODGÓRNA, 10, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7642663711
data rejestracji 15 lis 2012
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWHENRYK WŁADYSŁAW MAŁDZIŃSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW ANDRZEJ RYCZEK
zgłaszający - likwidator
ZBIGNIEW ANDRZEJ RYCZEK
Beneficjent
ZBIGNIEW ANDRZEJ RYCZEK
Wspólnik
2012-10-23
2024-07-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
HENRYK WŁADYSŁAW MAŁDZIŃSKI
Wspólnik
2012-10-23
2024-07-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
HENRYK WŁADYSŁAW MAŁDZIŃSKI
Prokurent
2015-04-23
2023-06-16
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW ANDRZEJ RYCZEK
Prokurent
2015-04-23
2018-02-05
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW ANDRZEJ RYCZEK
Likwidator
2023-05-31
2024-07-09
HENRYK WŁADYSŁAW MAŁDZIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PRAWO PIERWSZEŃSTWA NABYCIA UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH UDZIAŁÓW, JEŚLI UCHWAŁA NIE STANOWI INACZEJ, LUB ZBYWANYCH PRZEZ INNEGO WSPÓLNIKA
ZBIGNIEW ANDRZEJ RYCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PRAWO PIERWSZEŃSTWA NABYCIA UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH UDZIAŁÓW, JEŚLI UCHWAŁA NIE STANOWI INACZEJ, LUB ZBYWANYCH PRZEZ INNEGO WSPÓLNIKA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM.
ZBIGNIEW ANDRZEJ RYCZEK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-23
2015-04-23
HENRYK WŁADYSŁAW MAŁDZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-23
2015-04-23
MAŁGORZATA BADZIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-20
2014-02-14
TOMASZ JAKUB KRAJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-14
2015-04-23
DARIUSZ CZYŻEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-23
2023-05-31
PAWEŁ KĄDZIELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-28
2015-04-23
SŁAWOMIR PIOTR SCHAUMKESSEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-28
2014-02-14
TOMASZ JAKUB KRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-28
2014-02-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-21
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2039547.59 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1972244.48 |
I. Amortyzacja | 8423.81 |
II. Zużycie materiałów i energii | 27103.55 |
III. Usługi obce | 1362708.83 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 574008.29 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27069.54 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3.35 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 8792 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 85577.3 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 421388 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 301424.68 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119963.32 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 421388 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 421388 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 206344.92 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2012-10-23
2012-12-05
ASTA-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-05
2022-11-16
ASTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-11-16
2023-05-31
AG KSIĘGOWOŚĆ I DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-23
2015-04-23
DRYGASA, 29, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie