KRS 0000054377
REGON57079600300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 21 lip 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZA DWORCEM, 3A, ZŁOTÓW, 77-400, ZŁOTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1113800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJWIESŁAW NADROWSKI
Wspólnik
2001-10-22
2002-12-11
8.790 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI - 879.000,00 ZŁ
Wspólnik
2002-12-11
2003-07-21
8790 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 879 000,00 ZŁ
57052024100000
DARIUSZ CZYŻEWSKI
Prokurent
2001-10-22
2003-07-21
ODDZIELNA
KAMILA ANITA BRZEZIŃSKA SCHAUER
Prokurent
2001-10-22
2003-07-21
ODDZIELNA
JACEK RYSZARD KARPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2002-06-04
ZBIGNIEW JÓZEF PAJĄK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2003-07-21
BARTOSZ NADROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2003-07-21
ALICJA KAMIENICZNA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-04
2003-07-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI:A/ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, B/ ORAZ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
BENEDYKT STEFANKIEWICZ
PREZES
2001-10-22
2003-07-21
GRAŻYNA HENRYKA WIŚNIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2003-07-21
2001-10-22
2003-07-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-22
2003-07-21
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-22
2003-07-21
ZA DWORCEM, 3A, ZŁOTÓW, 77-400, ZŁOTÓW, POLSKA
2001-10-22
2003-07-21
9000C - WYKONAWSTWO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG, MOSTÓW I OBIEKTÓW KUBATUROWYCH
2001-10-22
2003-07-21
4521A - BUDOWA DRÓG I MOSTÓW
2001-10-22
2003-07-21
4521D - ROBOTY INŻYNIERYJNE: WODNO-KANALIZACYJNE, CIEPŁOWNICZE, ODWODNIENIOWE, INSTALACJE SANITARNE
2001-10-22
2003-07-21
6024 - USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE
2001-10-22
2003-07-21
1421Z - EKSPLOATACJA I PRZERÓB KRUSZYWA
2001-10-22
2003-07-21
2661A - PRODUKCJA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
2001-10-22
2003-07-21
5020A - USŁUGI WARSZTATOWE
2001-10-22
2003-07-21
7420A - USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE I NADZÓR BUDOWLANY
2001-10-22
2003-07-21
5153B - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI I KRUSZYWAMI, W TYM ICH EKSPORT I IMPORT
2001-10-22
2003-07-21
7413Z - USŁUGI MARKETINGOWE I KONSULTINGOWE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie