KRS 0000375351
NIP2090002072
REGON30164396600000
NazwaRWK ROKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRWK ROKAN
Data rejestracji 10 sty 2011 (14 lat temu) 10 sty 2011
Data usunięcia 24 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. KANONIKA JANA KSYCKIEGO, 6B, CHODZIEŻ, 64-800, CHODZIEŻ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ROKAN@INFRADROG.PL
Dane podatkowe
NIP 2090002072
data rejestracji 27 sty 2011
status Czynny
05116022020000000352346715
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
42102010680000150203767134
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAPAWEŁ KOTECKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW SZCZEPANOWICZ
Beneficjent
BARTOSZ NADROWSKI
Beneficjent
WIESŁAW NADROWSKI
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ KOTECKI
zgłaszający - członek zarządu
BARTOSZ NADROWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ILYA BOLGOW
Wspólnik
2011-01-10
2017-08-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
VICTORIA TERINA
Wspólnik
2011-01-10
2017-08-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
WIESŁAW NADROWSKI
Wspólnik
2017-08-31
2021-02-24
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ
BARTOSZ NADROWSKI
Wspólnik
2017-08-31
2021-02-24
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW SZCZEPANOWICZ
Wspólnik
2017-08-31
2021-02-24
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ
PAWEŁ KOTECKI
Wspólnik
2017-08-31
2021-02-24
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
MAGDALENA MAŁGORZATA GRUNTKOWSKA
Prokurent
2011-01-10
2012-05-31
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ KOTECKI
Prokurent
2017-08-31
2021-02-24
PROKURA SAMODZIELNA
PAWEŁ KOTECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSŁAW SZCZEPANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARTOSZ NADROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ILYA BOLGOW
PREZES ZARZĄDU
2011-01-10
2017-08-31
VICTORIA TERINA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-10
2017-08-31
BARTOSZ NADROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-31
2021-02-24
2011-01-10
2017-08-31
TERINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-10
2012-05-09
72, STRÓŻEWO, 64-800, CHODZIEŻ, POLSKA
2012-05-09
2017-08-31
77A, STRÓŻEWO, 64-800, CHODZIEŻ, POLSKA
2017-08-31
2018-06-28
UL. JANA KOCHANOWSKIEGO, 2A, CHODZIEŻ, 64-800, CHODZIEŻ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie