KRS 0000434518
NIP9542739686
REGON24305317500000
NazwaDANKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDANKE
Data rejestracji 28 wrz 2012 (12 lat temu) 28 wrz 2012
Data usunięcia 27 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542739686
data rejestracji 14 gru 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHPRZEMYSŁAW PIOTR SZCZEPANIAK
Wspólnik
2012-09-28
2016-05-06
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ
TOMASZ SŁAWOMIR PANEK
Wspólnik
2012-09-28
2016-05-06
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ
KRZYSZTOF STANISŁAW SZCZEPANIAK
Wspólnik
2014-08-08
2016-05-06
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ
ADAM PIOTR MATYSEK
Wspólnik
2016-05-06
2022-01-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRZEMYSŁAW PIOTR SZCZEPANIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-28
2016-05-06
TOMASZ SŁAWOMIR PANEK
VICE PREZES ZARZĄDU
2012-09-28
2016-05-06
ADAM PIOTR MATYSEK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-06
2021-01-21
2012-09-28
2016-05-06
STOGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-09-28
2016-05-06
STRZELCÓW BYTOMSKICH, 89, KATOWICE, 40-307, KATOWICE, POLSKA
2016-05-06
2017-07-11
UL. HUGO KOŁŁĄTAJA, 1, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Km 119/19
2021-12-09
2022-08-30
141161.23 PLN
XII Nc 169/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Agata Marchaj Kancelaria Komornicza nr XII w Katowicach
TW1060015010548
2022-04-26
2022-05-04
7539.64 PLN
TW1060015010548
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060015009368
2022-04-26
2022-05-04
1197.91 PLN
TW1060015009368
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060015009367
2022-04-26
2022-05-04
4815.03 PLN
TW1060015009367
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060015009366
2022-04-26
2022-05-04
22908.44 PLN
TW1060015009366
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060015003252
2022-04-26
2022-05-04
9.75 PLN
TW1060015003252
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060014015561
2022-04-26
2022-05-04
1530.58 PLN
TW1060014015561
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060015013155
2022-04-26
2022-05-04
7694.24 PLN
TW1060015013155
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060015012099
2022-04-26
2022-05-04
523.86 PLN
TW1060015012099
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060015012098
2022-04-26
2022-05-04
2221.09 PLN
TW1060015012098
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie