KRS 0000061584
NIP6430000520
REGON27108773200000
Nazwa"OPNAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOPNAL
Data rejestracji 26 lis 2001 (23 lata temu) 26 lis 2001
Data usunięcia 26 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 261000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZENON JULIAN NALEŚNIK
Wspólnik
2001-11-26
2008-06-24
226 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 113.000,00 ZŁ
ANDERS OPALIŃSKI JAKLUND
Wspólnik
2001-11-26
2008-06-24
226 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 113.000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-06-24
2024-04-26
522 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 261.000,00ZŁ
63150792800000
MARIAN ZARZYCKI
Prokurent
2003-12-18
2008-06-24
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU KOLEGIALNEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ZENON JULIAN NALEŚNIK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-26
2003-12-18
STEFAN HENRYK NALEŚNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2003-12-18
ANDERS OPALIŃSKI JAKLUND
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2003-12-18
ADAM KUBIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2003-12-18
BOGUSŁAW JACEK OPALIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2003-12-18
ANDRZEJ STASIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-18
2008-06-24
RYSZARD MIECZYSŁAW BONDA
PREZES ZARZĄDU
2008-06-24
2012-01-19
ZBIGNIEW NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2012-01-19
2017-05-29
2001-11-26
2015-06-18
KSIĘDZA KAPICY, 8, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
TW1060012035506
2024-06-25
2024-07-01
68.35 PLN
TW1060012035506
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060012035505
2024-06-25
2024-07-01
281.26 PLN
TW1060012035505
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060013001738
2024-06-25
2024-07-01
278.16 PLN
TW1060013001738
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060013001739
2024-06-25
2024-07-01
67.65 PLN
TW1060013001739
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060013011424
2024-06-25
2024-07-01
73.39 PLN
TW1060013011424
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060013011423
2024-06-25
2024-07-01
284.5 PLN
TW1060013011423
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060016002920
2024-06-25
2024-07-01
100.89 PLN
TW1060016002920
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060016002919
2024-06-25
2024-07-01
392.2 PLN
TW1060016002919
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060016001825
2024-06-25
2024-07-01
180.78 PLN
TW1060016001825
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060012042616
2024-06-25
2024-07-01
184.25 PLN
TW4060012042616
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie