KRS 0000245755
NIP1231071147
REGON14034531900000
Nazwa"EUSHIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUSHIDA
Data rejestracji 24 lis 2005 (19 lat temu) 24 lis 2005
Data usunięcia 05 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWACHAOJUN WU
Wspólnik
2005-11-24
2007-09-03
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SHANGZHU GUO
Wspólnik
2007-09-03
2022-08-05
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
CHAOJUN WU
PREZES ZARZĄDU
2005-11-24
2022-08-05
XUEQIAN ZHU
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-20
2009-03-13
SUJU DI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-20
2022-08-05
2005-11-24
2009-03-13
NADRZECZNA, 5F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2009-03-13
2015-09-16
ELIZY ORZESZKOWEJ, 24, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie