KRS 0000432800
NIP9532636861
REGON34132314700000
NazwaDP WIND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDP WIND 1
Data rejestracji 11 wrz 2012 (12 lat temu) 11 wrz 2012
Data usunięcia 05 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TORUŃSKA, 298A, BYDGOSZCZ, 85-880, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANETOMASZ ZIAMEK
Beneficjent
GRAŻYNA RYBKA
Beneficjent
WOJCIECH JERZY RYBKA
Beneficjent
TOMASZ ZIAMEK
reprezentant
WOJCIECH JERZY RYBKA
Wspólnik
2012-09-11
2021-05-05
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 30 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 1500,00
Wspólnik
2012-09-11
2021-05-05
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 70 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 3500,00
09045435000000
GRAŻYNA RYBKA
Prokurent
2015-04-22
2019-08-02
PROKURA SAMOISTNA
TEODOR WLEKLIŃSKI
Likwidator
2019-08-02
2020-04-03
TOMASZ ZIAMEK
Likwidator
2020-04-03
2021-05-05
TOMASZ ZIAMEK
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI DP WIND1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
GRAŻYNA RYBKA
Beneficjent
GRAŻYNA RYBKA POSIADA 27,93% AKCJI W SPÓŁCE DROZAPOL-PROFIL S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DP WIND1 SP. Z O. O. W LIKWIDACJI
WOJCIECH JERZY RYBKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH RYBKA POSIADA 36,37% AKCJI W SPÓŁCE DROZAPOL-PROFIL S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DP WIND1 SP. Z O. O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ ALEKSANDER KAPAŁA
PREZES ZARZĄDU
2012-09-11
2016-01-14
TEODOR WLEKLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-11
2015-04-22
JACEK KAROLCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-22
2016-01-14
WOJCIECH RYBKA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-14
2021-05-05
2012-09-11
2019-08-02
DP WIND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie