KRS 0000319073
NIP9512286808
REGON14180092600000
Nazwa"GWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaGWS
Data rejestracji 05 gru 2008 (16 lat temu) 05 gru 2008
Data usunięcia 15 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LONDYŃSKA, 27, WARSZAWA, 03-921, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 180000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512286808
data rejestracji 30 cze 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHJANUSZ LECH KULESZA
Prokurent
2012-11-19
2015-06-12
SAMOISTNA
ADAM KURZELA
Prokurent
2012-11-19
2015-06-12
SAMOISTNA
BEATA NICGORSKA
Prokurent
2012-11-19
2015-06-12
SAMOISTNA
MACIEJ MUSIAŁ
Beneficjent
MACIEJ MUSIAŁ
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF JERZY BUCZEK
Wspólnik
2008-12-05
2009-12-09
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
BEATA NICGORSKA
Wspólnik
2009-11-20
2015-06-12
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ
STANISŁAWA WIESŁAWA FALKIN
Wspólnik
2009-12-09
2012-11-19
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
OLENA BUCZEK
Wspólnik
2010-04-09
2012-11-19
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
AGNIESZKA PAULINA KURZELA
Wspólnik
2012-11-19
2015-06-12
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ
MARIUSZ SŁAWOMIR TRZCIŃSKI
Wspólnik
2012-11-19
2020-06-22
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90000 ZŁOTYCH
JANUSZ LECH KULESZA
Wspólnik
2012-11-19
2020-06-22
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2020-06-22
2023-05-15
360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000,00 ZŁ
36707847200000
MACIEJ MUSIAŁ
Beneficjent
POSIADA WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POPRZEZ SPÓŁKĘ EEW SP. Z O. O. W KTÓREJ100% UDZIAŁÓW POSIADA SPÓŁKA PRACOWNIA FINANSOWA SP. Z O.O. W KTÓREJ WIĘKSZOŚĆ (96%) UDZIAŁÓW POSIADA MACIEJ MUSIAŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF JERZY BUCZEK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-05
2012-11-19
MARIUSZ SŁAWOMIR TRZCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-19
2020-06-22
MARCIN JAN ORKISZ
PREZES ZARZĄDU
2020-06-22
2022-08-24
TOMASZ ALEKSANDER KAPAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-06-22
2022-08-24
MACIEJ PAWEŁ MUSIAŁ
PREZES ZARZĄDU
2022-08-24
2023-05-15
JANUSZ LECH KULESZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-12
2020-06-22
2008-12-05
2011-04-04
EUROPEJSKA, 125, WARSZAWA, 02-964, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-04
2012-11-19
MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA
2012-11-19
2015-06-12
DUCHNICKA, 3, WARSZAWA, 01-796, WARSZAWA, POLSKA
2015-06-12
2020-06-22
UL. MODLIŃSKA, 23, IZABELIN-DZIEKANÓWEK, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie