KRS 0000428363
NIP9721240147
REGON30217161800000
NazwaVOLTURE TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVOLTURE TM
Data rejestracji 30 lip 2012 (12 lat temu) 30 lip 2012
Data usunięcia 01 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LANGIEWICZA, 2, POZNAŃ, 61-502, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJWspólnik
2012-07-30
2016-07-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
30211428200000
Wspólnik
2012-07-30
2016-07-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
30211425300000
DAWID JASKULSKI
Likwidator
2015-12-01
2016-07-01
TOMASZ JAN MARKOWIAK
Likwidator
2015-12-01
2016-07-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DAWID JASKULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-30
2015-12-01
TOMASZ JAN MARKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-30
2015-12-01
2012-07-30
2015-12-01
VOLTURE TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-30
2013-11-07
OS. JAGIEŁŁY, 12L, POZNAŃ, 60-694, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie