KRS 0000192454
NIP7830006998
REGON63154192500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "COLET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "COLET"
Data rejestracji 16 lut 2004 (21 lat temu) 16 lut 2004
Data usunięcia 24 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LANGIEWICZA, 2, POZNAŃ, 61-502, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 134500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3622Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3661Z PRODUKCJA IMITACJI BIŻUTERIIKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5248C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERIICZESŁAW PAWELSKI
Wspólnik
2004-02-16
2023-11-24
2647 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 132.350,00 ZŁ
CZESŁAW PAWELSKI
Likwidator
2006-08-29
2023-11-24
WITOLD ANDRZEJ KNYCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-16
2023-11-24
ZBIGNIEW MARIAN TORZECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-16
2023-11-24
JAN SEWERYN JAHNS
Członek Organu Nadzoru
2004-02-16
2023-11-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ODDZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
CZESŁAW PAWELSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-16
2006-08-29
2004-02-16
2006-08-29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "COLET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie