KRS 0000427747
NIP2530333101
REGON32125362300000
NazwaSOLAR ENERGY SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSOLAR ENERGY SYSTEMS
Data rejestracji 24 lip 2012 (12 lat temu) 24 lip 2012
Data usunięcia 31 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 79A, POZNAŃ, 60-529, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 102000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 102000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji0
Dane podatkowe
NIP 2530333101
data rejestracji 01 wrz 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 mar 2024
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMARTIN CORDES
Beneficjent
1966-12-25
MILENA KLATT
reprezentant
ANDREAS HALLER
Członek Organu Nadzoru
2012-07-24
2018-01-31
JAKUB GUZDEK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-24
2015-03-02
ULRICH CORDES
Członek Organu Nadzoru
2012-07-24
2018-01-31
WOJCIECH SPYCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2015-03-02
2018-01-31
MARTIN CORDES
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
NORBERT HEIB
PREZES ZARZĄDU
2012-07-24
2014-03-27
MARTIN CORDES
PREZES ZARZĄDU
2014-03-27
2018-01-31
1966-12-25
2012-07-24
2014-06-23
CZAPLA SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA
2012-07-24
2014-03-27
SPOKOJNA, 2, CZAPLINEK, 78-550, CZAPLINEK, POLSKA
2014-03-27
2015-03-02
PRZEMYSŁOWA, 6, MOGILNO, 88-300, MOGILNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie