KRS 0000427562
NIP5732842646
REGON24299517100000
NazwaBIOENERGETYKA PAWONKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOENERGETYKA PAWONKÓW
Data rejestracji 24 lip 2012 (12 lat temu) 24 lip 2012
Data usunięcia 22 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚLĄSKA, 22, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5732842646
data rejestracji 28 sie 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #352 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #3900 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAWspólnik
2012-07-24
2023-08-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
14211572400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST NABYCIE PRAW LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ NIŻSZĄ LUB RÓWNĄ RÓWNOWARTOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) EURO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST NABYCIE PRAW LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ WYŻSZĄ NIŻ RÓWNOWARTOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) EURO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM ROBERT KARASCH
PREZES ZARZĄDU
2012-07-24
2019-03-07
RADIM HRUZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-24
2016-08-16
OKSANA BATALOVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-16
2022-05-31
2012-07-24
2019-10-11
MEHOFFERA, 50 A, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie