KRS 0000332472
NIP7792360030
REGON30114193400000
Nazwa"BENERGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBENERGO
Data rejestracji 01 lip 2009 (15 lat temu) 01 lip 2009
Data usunięcia 08 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POZNAŃSKA, 62, POZNAŃ, 60-853, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1291850,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792360030
data rejestracji 01 kwi 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWspólnik
2009-07-01
2011-04-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
30100359200000
Wspólnik
2011-04-18
2015-03-05
25.837 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.291.850,00 ZŁ
30142706200000
Wspólnik
2015-03-05
2024-04-08
25.837 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.291.850,00 ZŁ
14211572400000
KONRAD TOMASZ SAWICKI
Prokurent
2014-07-17
2015-03-05
PROKURA SAMOISTNA
ADAM ROBERT KARASCH
Prokurent
2014-07-17
2015-03-05
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW KRZYSZTOF SZYMANDERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-01
2011-04-18
PAWEŁ ZDZISŁAW JAGUSTYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-01
2011-04-18
WIT MAREK STRZYŻOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-18
2015-03-05
ADAM ROBERT KARASCH
PREZES
2015-03-05
2019-03-28
KONRAD TOMASZ SAWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-05
2020-01-24
RADIM HRUZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-05
2016-10-13
OKSANA BATALOVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-13
2022-02-25
2009-07-01
2011-04-18
TRYBUNALSKA, 7, POZNAŃ, 60-325, POZNAŃ, POLSKA
2011-04-18
2019-03-28
POZNAŃSKA, 62, POZNAŃ, 60-853, POZNAŃ, POLSKA
2019-03-28
2019-08-27
POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie