KRS 0000406966
NIP7811876451
REGON30190934100000
Nazwa"ENERGO 5" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGO 5
Data rejestracji 03 sty 2012 (13 lat temu) 03 sty 2012
Data usunięcia 28 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 62, POZNAŃ, 60-853, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12800,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEWspólnik
2012-01-03
2015-03-05
256 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 800,00 ZŁ
30142706200000
Wspólnik
2015-03-05
2020-09-28
256 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 800,00 ZŁ
14211572400000
KONRAD TOMASZ SAWICKI
Prokurent
2015-03-05
2020-09-28
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PAWEŁ ZDZISŁAW JAGUSTYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-03
2015-03-05
WIT MAREK STRZYŻOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-03
2015-03-05
ADAM ROBERT KARASCH
PREZES ZARZĄDU
2015-03-05
2019-02-19
RADIM HRUZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-05
2017-03-01
OKSANA BATALOVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-01
2020-09-28
2012-01-03
2020-09-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-03
2020-09-28
"ENERGO 5" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-03
2020-09-28
POZNAŃSKA, 62, POZNAŃ, 60-853, POZNAŃ, POLSKA
2015-03-05
2020-09-28
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2012-01-03
2020-09-28
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2012-01-03
2020-09-28
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2012-01-03
2020-09-28
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2012-01-03
2020-09-28
3521Z - WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
2012-01-03
2020-09-28
3530Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2012-01-03
2020-09-28
3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2012-01-03
2020-09-28
3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
2012-01-03
2020-09-28
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2012-01-03
2020-09-28
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie