KRS 0000426885
NIP7761698555
REGON14620959200000
NazwaPRALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRALMED
Data rejestracji 13 lip 2012 (12 lat temu) 13 lip 2012
Data usunięcia 06 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NORBERTAŃSKA, 9, PŁOCK, 09-402, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7761698555
data rejestracji 17 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWWspólnik
2012-07-13
2012-11-12
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 100 ZŁ KAZDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁ
14035322400000
Wspólnik
2012-11-12
2019-06-06
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000 ZŁ
14635136700000
WIESŁAW SOSNOWSKI
Wspólnik
2013-11-29
2015-01-09
50 /PIĘĆDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 ZŁ /PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/.
RENATA KONIECZKOWSKA
Prokurent
2013-11-29
2019-06-06
PROKURA ASMOISTNA
SEBASTIAN RAFAŁ ŁABIŃSKI
Prokurent
2013-02-06
2013-09-04
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TJ. PREZESA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU (WICEPREZESA), LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (WICEPREZESÓW).
WIESŁAW SOSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-29
2015-01-09
JERZY LORKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-11
2014-05-30
SYLWESTER KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-01-09
2015-03-13
MARIA KOPYTEK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-13
2016-02-26
SYLWESTER KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-26
2016-05-23
ADAM ANDRZEJ KONIECZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-13
2013-11-29
PAWEŁ PIOTR RÓŻYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-26
2019-06-06
WITOLD TEODOR HAŁASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-23
2019-06-06
BOGDAN ARKADIUSZ LORENC
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-07
2019-06-06
2012-07-13
2013-11-29
PRALNIOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-13
2014-01-23
BOJANOWSKA, 2A, SIERPC, 09-200, SIERPC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie