KRS 0000098163
REGON00474448200000
Nazwa"AGROHAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGROHAND
Data rejestracji 14 mar 2002 (23 lata temu) 14 mar 2002
Data usunięcia 09 maj 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NORBERTAŃSKA, 9, PŁOCK, 09-402, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4541Z TYNKOWANIE #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCHWANDA TERESA JAROSIŃSKA
Wspólnik
2002-03-14
2003-05-09
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300 ZŁ
EUGENIUSZ SOLARSKI
Wspólnik
2002-03-14
2003-05-09
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1. 100 ZŁ
ANDRZEJ PIOTR RYBCZYŃSKI
Wspólnik
2002-03-14
2003-05-09
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650 ZŁ
DANUTA JĘDRZEJEWSKA
Wspólnik
2002-03-14
2003-05-09
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350 ZŁ
ANDRZEJ PIOTR RYBCZYŃSKI
Likwidator
2002-06-25
2003-02-18
EUGENIUSZ SOLARSKI
Likwidator
2002-06-25
2003-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DYREKTOR ORAZ JEGO ZASTĘPCA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DYREKTORA WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
EUGENIUSZ SOLARSKI
DYREKTOR
2002-03-14
2002-06-25
ANDRZEJ PIOTR RYBCZYŃSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA
2002-03-14
2002-06-25
2002-03-14
2002-06-25
"AGROHAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie