KRS 0000428691
NIP7761698549
REGON14624162100000
NazwaHOLLYWOOD RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOLLYWOOD RENTAL
Data rejestracji 02 sie 2012 (12 lat temu) 02 sie 2012
Data usunięcia 06 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PŁOCKA, 50A, SIERPC, 09-200, SIERPC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 106000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email HOLLYWOODRENTAL@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 7761698549
data rejestracji 17 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2012-08-02
2012-12-15
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW W SPÓŁCE O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100 ZŁ (STO ZŁOTYCH) KAŻDY I O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
14035322400000
ADAM ANDRZEJ KONIECZKOWSKI
Wspólnik
2012-10-18
2012-12-15
10 /DZIESIĘĆ/ UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 100 KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z RENATĄ KONIECZKOWSKĄ.
RENATA KONIECZKOWSKA
Wspólnik
2012-10-18
2012-12-15
10 /DZIESIĘĆ/ UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 100 KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ADAMEM ANDRZEJEM KONIECZKOWSKIM.
Wspólnik
2012-12-15
2019-06-06
1060 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100 ZŁ (STO ZŁOTYCH) KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 106.000 ZŁ (STO SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
14635136700000
RENATA KONIECZKOWSKA
Prokurent
2013-02-06
2019-06-06
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TJ. PREZESA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU (WICEPREZESA), LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (WICEPREZESÓW).
SYLWESTER KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-09
2016-07-29
MIECZYSŁAW WOJCIECH HAWRYLUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-07
2016-07-29
WITOLD TEODOR HAŁASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-29
2017-06-09
ADAM ANDRZEJ KONIECZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-02
2013-02-06
SYLWESTER KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-06
2015-02-26
MARIA KOPYTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-06
2014-07-17
JAROSŁAW WOJCIECH MIELCZARSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-26
2016-04-09
KATARZYNA SOBIECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-26
2016-07-29
BOGDAN ARKADIUSZ LORENC
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-26
2016-04-09
ROBERT GONTAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-29
2017-11-29
2012-08-02
2014-02-10
BOJANOWSKA, 2A, SIERPC, 09-200, SIERPC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie