KRS 0000426323
NIP6932173848
REGON02193398800000
NazwaMARTIN CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARTIN CENTRUM FINANSOWE
Data rejestracji 25 lip 2012 (12 lat temu) 25 lip 2012
Data usunięcia 10 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIWspólnik
2012-07-25
2014-01-21
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
02188459200000
MARCIN STANISŁAW CZESKI
Wspólnik
2012-07-25
2015-11-04
182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH.
ŁUKASZ MARIAN TETERA
Wspólnik
2015-11-04
2022-06-10
182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 91.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIA TERESA WEŁPA
Prokurent
2012-07-25
2014-01-21
PROKURA SAMOISTNA
DAMIAN JANUSZ KĄCKI
Prokurent
2014-01-21
2015-11-04
PROKURA SAMOISTNA
ARTUR SŁAWOMIR KROTLA
Prokurent
2015-11-04
2022-06-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADRIAN PATRYK ROGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-21
2015-09-22
ŁUKASZ MARIAN TETERA
PREZES ZARZĄDU
2015-09-22
2022-06-10
MARCIN STANISŁAW CZESKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-25
2013-10-21
IRENEUSZ TOMASZ SZURMIEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-25
2014-01-21
2012-07-25
2014-01-21
SATURNA, 55, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA
2014-01-21
2015-11-04
POCZTOWA, 7, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
2015-11-04
2019-02-11
UL. POCZTOWA, 7, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie