KRS 0000538157
NIP6912507890
REGON36055971900000
NazwaS4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaS4
Data rejestracji 09 sty 2015 (10 lat temu) 09 sty 2015
Data usunięcia 15 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MACIEJA RATAJA, 28, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMALEKSANDER KAMIL FIEDOREK
Wspólnik
2015-01-09
2015-04-30
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
TOMASZ ARTUR DRAZNY
Wspólnik
2015-04-30
2016-02-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSĆI 500,00 ZL (PIĘĆSET ZLOTYCH)
PAWEŁ WOJCIECH DRAZNY
Wspólnik
2015-04-30
2016-02-04
90 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ŁUKASZ MARIAN TETERA
Wspólnik
2016-02-04
2024-07-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU I WICE PREZESA ZARZĄDU - ZARZĄD SPÓŁKI MOŻE REPREZENTOWAĆ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICE PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSBOWO. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU, WICE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTOWAĆ MOGĄ ONI ZARZĄD SPÓŁKI: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICE PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
PAWEŁ WOJCIECH DRAZNY
PREZES ZARZĄDU
2015-04-30
2016-10-03
ŁUKASZ MARIAN TETERA
PREZES ZARZĄDU
2016-10-03
2024-07-15
ALEKSANDER KAMIL FIEDOREK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-09
2015-04-30
2015-01-09
2015-04-30
UL. PIASTOWSKA, 15, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
2015-04-30
2016-02-04
UL. WROCŁAWSKA, 183, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie