KRS 0000425996
NIP7822551379
REGON30216035900000
NazwaOGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGRÓD
Data rejestracji 03 lip 2012 (12 lat temu) 03 lip 2012
Data usunięcia 19 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SENATORSKA, 4, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 95-070, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 783500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7822551379
data rejestracji 01 sie 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPAWEŁ BULSKI
Beneficjent
PAWEŁ BULSKI
reprezentant
Wspólnik
2012-07-03
2021-10-19
157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.500,00 ZŁ
63223950700000
PAWEŁ PIOTR BULSKI
Wspólnik
2014-07-08
2021-10-19
940 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 470 000,00 ZŁ
ANNA DANUTA BULSKA
Wspólnik
2014-07-08
2021-10-19
470 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235 000,00 ZŁ
ANNA DANUTA BULSKA
Prokurent
2014-07-08
2020-01-20
SAMOISTNA
PAWEŁ PIOTR BULSKI
Likwidator
2020-01-20
2021-10-19
PAWEŁ BULSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR JÓZEF KRUPSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-03
2014-07-08
PAWEŁ PIOTR BULSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-08
2020-01-20
2012-07-03
2020-01-20
OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-03
2014-07-08
JANIKOWSKA, 33, POZNAŃ, 61-070, POZNAŃ, POLSKA
2014-07-08
2020-01-20
WYSZYŃSKIEGO, 73, ŁÓDŹ, 94-051, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie