KRS 0000424858
NIP6652989371
REGON30214273000000
NazwaBIOMASA PARTNER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOMASA PARTNER GROUP
Data rejestracji 25 cze 2012 (12 lat temu) 25 cze 2012
Data usunięcia 14 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BURSZTYNOWA, 37, MODŁA KRÓLEWSKA, 62-571, STARE MIASTO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6652989371
data rejestracji 26 lip 2012
status Czynny
05114020880000572332001006
mBank Oddział Korporacyjny Toruń
ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
16114020880000572332001002
mBank Oddział Korporacyjny Toruń
ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
29102022120000520203934023
PKO Oddział 1 w Kaliszu
ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA
29102022120000530204234092
PKO Oddział 1 w Kaliszu
ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA
43114020880000572332001001
mBank Oddział Korporacyjny Toruń
ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
52105017351000009032978380
INGBSK Oddział w Koninie ul. Dworcowa 15J
ul. Dworcowa 15J 62-510 Konin POLSKA
53114020880000572332001015
mBank Oddział Korporacyjny Toruń
ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
63194012100103084101300700
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
74105017351000009032978372
INGBSK Oddział w Koninie ul. Dworcowa 15J
ul. Dworcowa 15J 62-510 Konin POLSKA
76102022120000540203934049
PKO Oddział 1 w Kaliszu
ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNAJANUSZ ANTONI TROSZKIEWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ KASZCZYŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ KASZCZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MAGDALENA ANNA ROSIAK
zgłaszający - członek zarządu
IZABELA SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-09-27
2021-05-06
MAGDALENA ROSIAK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-10
2017-09-27
JANUSZ ANTONI TROSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-05-10
2021-05-06
ALEKSANDRA TROSZKIEWICZ BOBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-05-10
2021-05-06
ANDRZEJ KASZCZYŃSKI
Wspólnik
2012-06-25
2023-02-14
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
BENEDYKT RYBICKI
Wspólnik
2012-06-25
2013-04-12
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
MARIA KASZCZYŃSKA
Wspólnik
2013-04-12
2017-02-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-05-10
2018-02-19
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
01525336000000
JANUSZ ANTONI TROSZKIEWICZ
Wspólnik
2018-02-19
2019-08-27
1.920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 960.000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-08-27
2023-02-14
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
00132434800000
IZABELA SZYMCZAK
Prokurent
2013-09-27
2015-02-16
ŁĄCZNA
KAROLINA BERLIŃSKA
Prokurent
2013-09-27
2015-02-16
ŁĄCZNA
AGATA DOBROSZEWSKA
Prokurent
2020-11-05
2023-02-14
NIEWŁAŚCIWA ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
JANUSZ ANTONI TROSZKIEWICZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ANDRZEJ KASZCZYŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ KASZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-06-25
2023-02-14
BENEDYKT RYBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-25
2013-04-12
MARCIN KANIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-10
2019-08-27
MARCIN KANIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-27
2020-06-01
MAGDALENA ANNA ROSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-27
2023-02-14
ALEKSANDRA TROSZKIEWICZ-BOBROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-08-31
2023-02-14
2012-06-25
2017-05-10
BIOMASA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-25
2012-10-26
CHOPINA, 21b, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
2012-10-26
2017-02-09
PLAC WOLNOŚCI, 2, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
2017-02-09
2021-06-08
5D, MODŁA-KOLONIA, 62-571, STARE MIASTO, POLSKA
Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w Runowie Pomorskim
43 059 840,00 zł
22 560 186,25 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Fundusz Spójności
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie