KRS 0000423475
NIP5423225890
REGON20070326700000
NazwaARCHIMEDES BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARCHIMEDES BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 cze 2012 (12 lat temu) 06 cze 2012
Data usunięcia 13 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZWYCIĘSTWA, 10A, BIAŁYSTOK, 15-703, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5423225890
data rejestracji 09 cze 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJARTUR RYSZARD KUŚ
Beneficjent
RAFAŁ WACŁAW KURZAWSKI
Beneficjent
MARCIN GRYGORCZUK
Beneficjent
ZBIGNIEW JAWORSKI
Beneficjent
ARTUR RYSZARD KUŚ
reprezentant
RAFAŁ WACŁAW KURZAWSKI
reprezentant
MARCIN GRYGORCZUK
reprezentant
WOJCIECH JAWORSKI
Wspólnik
2012-06-06
2015-09-22
ZBIGNIEW JAWORSKI
Wspólnik
2012-06-06
2023-06-13
ARTUR RYSZARD KUŚ
Wspólnik
2012-06-06
2015-09-22
Wspólnik
2012-06-06
2018-04-12
20028098000000
Wspólnik
2015-09-22
2023-06-13
36223489000000
MARCIN GRYGORCZUK
Wspólnik
2015-09-22
2023-06-13
MARCIN GRYGORCZUK
Likwidator
2018-07-10
2023-06-13
ARTUR RYSZARD KUŚ
Likwidator
2018-07-10
2023-06-13
RAFAŁ WACŁAW KURZAWSKI
Likwidator
2018-07-10
2023-06-13
ARTUR RYSZARD KUŚ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU, LIKWIDATOR
RAFAŁ WACŁAW KURZAWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU, LIKWIDATOR
MARCIN GRYGORCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ZBIGNIEW JAWORSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ARTUR RYSZARD KUŚ
Członek Organu Reprezentacji
2012-06-06
2015-09-22
Członek Organu Reprezentacji
2012-06-06
2018-04-12
20028098000000
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-22
2018-07-10
36223489000000
MARCIN GRYGORCZUK
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-22
2018-07-10
2012-06-06
2018-04-12
BUDOWNICTWO STEPRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-04-12
2018-07-10
ARCHIMEDES BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-06-06
2018-04-12
ALEJA SOLIDARNOŚCI, 15, BIAŁYSTOK, 15-751, BIAŁYSTOK, POLSKA
2018-04-12
2018-07-10
UL. ZWYCIĘSTWA, 10A, BIAŁYSTOK, 15-703, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie