KRS 0000571201
NIP9662098965
REGON36223489000000
NazwaARCHIMEDES BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARCHIMEDES BUDOWNICTWO
Data rejestracji 13 sie 2015 (9 lat temu) 13 sie 2015
Data usunięcia 13 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZWYCIĘSTWA, 21, BIAŁYSTOK, 15-703, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9662098965
data rejestracji 01 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘARTUR RYSZARD KUŚ
Beneficjent
RAFAŁ WACŁAW KURZAWSKI
reprezentant
ARTUR RYSZARD KUŚ
reprezentant
RAFAŁ WACŁAW KURZAWSKI
Beneficjent
ARTUR RYSZARD KUŚ
Wspólnik
2015-08-13
2022-01-13
53 (PIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.300,00 (PIĘĆ TYSIĘĆY TRZYSTA) ZŁOTYCH
RAFAŁ WACŁAW KURZAWSKI
Wspólnik
2015-08-13
2022-01-13
53 (PIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.300,00 (PIĘĆ TYSIĘĆY TRZYSTA) ZŁOTYCH
MARCIN GRYGORCZUK
Wspólnik
2017-03-07
2018-01-19
11 (JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100 (JEDEN TYSIĄC STO) ZŁOTYCH
ZBIGNIEW JAWORSKI
Wspólnik
2017-03-07
2018-01-19
11 (JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100 (JEDEN TYSIĄC STO) ZŁOTYCH
WOJCIECH JAWORSKI
Wspólnik
2017-03-07
2018-08-28
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
ARTUR RYSZARD KUŚ
Likwidator
2018-08-28
2022-01-13
RAFAŁ WACŁAW KURZAWSKI
Likwidator
2018-08-28
2022-01-13
ARTUR RYSZARD KUŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RAFAŁ WACŁAW KURZAWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiTRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ZBIGNIEW JAWORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-07
2017-11-23
WOJCIECH JAWORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-07
2018-08-28
ARTUR RYSZARD KUŚ
PREZES ZARZĄDU
2015-08-13
2017-03-07
ARTUR RYSZARD KUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-07
2018-08-28
RAFAŁ WACŁAW KURZAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-08-13
2017-03-07
RAFAŁ WACŁAW KURZAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-07
2018-08-28
MARCIN GRYGORCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-07
2018-08-28
2015-08-13
2018-08-28
ARCHIMEDES BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-13
2018-08-28
UL. ZWYCIĘSTWA, 10A, BIAŁYSTOK, 15-703, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie