KRS 0000402270
NIP5423221946
REGON20042410700000
NazwaDIABET-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDIABET-MED
Data rejestracji 16 lis 2011 (13 lat temu) 16 lis 2011
Data usunięcia 24 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZWYCIĘSTWA, 10A, BIAŁYSTOK, 15-703, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5423221946
data rejestracji 01 sty 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMARIA ZOFIA GÓRSKA
Wspólnik
2011-11-16
2017-08-25
1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
BARBARA ZARZYCKA
Wspólnik
2011-11-16
2017-08-25
1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
WIESŁAW JERZY ZARZYCKI
Wspólnik
2011-11-16
2017-08-25
1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
JERZY PIOTROWSKI
Wspólnik
2011-11-16
2012-09-25
2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
JANUSZ DANILUK
Wspólnik
2012-09-25
2017-08-25
2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
JERZY PIOTROWSKI
Wspólnik
2017-08-25
2022-05-24
2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI
Wspólnik
2017-08-25
2022-05-24
3 (TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WIESŁAW JERZY ZARZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-16
2017-08-25
MARIA ZOFIA GÓRSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-16
2017-08-25
JERZY PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-16
2012-09-25
JERZY PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-25
2022-05-24
2011-11-16
2017-08-25
UPALNA, 24, BIAŁYSTOK, 15-668, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie