KRS 0000423425
NIP8961530795
REGON02190069300000
NazwaDIJO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDIJO HOLDING
Data rejestracji 06 cze 2012 (12 lat temu) 06 cze 2012
Data usunięcia 11 mar 2019 11 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 28, ZABRODZIE, 52-351, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 688436800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8961530795
data rejestracji 01 lip 2017
status Czynny
04105015751000009031275853
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
79105015751000009031275861
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWDIOKLECJAN KONRAD ŚWIERCZ
Beneficjent
DIOKLECJAN KONRAD ŚWIERCZ
reprezentant
DIOKLECJAN KONRAD ŚWIERCZ
Wspólnik
2012-06-06
2017-02-06
6.884.368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 688.436.800,00 ZŁ (SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT OSIEM MILIONÓW CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET)
DIOKLECJAN KONRAD ŚWIERCZ
Wspólnik
2017-06-06
2019-03-11
6.884.368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 688.436.800,00 ZŁ (SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT OSIEM MILIONÓW CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET)
Wspólnik
2017-02-06
2017-06-06
19.630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 981.500,00ZŁ(DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
02190069300000
KRYSTYNA MARIANNA ŚWIERCZ
Prokurent
2017-02-06
2017-06-06
PROKURA SAMOISTNA
KINGA ŚWIERCZ
Prokurent
2017-02-06
2017-06-06
PROKURA SAMOISTNA
KINGA ŚWIERCZ
Prokurent
2018-01-11
2018-04-25
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRYSTYNA ŚWIERCZ
Prokurent
2018-01-11
2018-04-25
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELŻBIETA BEATA STAWIARSKA NAJNIGIER
Prokurent
2017-02-06
2017-06-06
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ARLETA KATARZYNA BOGDANOWICZ
Prokurent
2017-02-06
2017-06-06
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ROBERT PABICH
Prokurent
2017-02-06
2017-06-06
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JAROSŁAW SZEWCZYK
Prokurent
2017-02-06
2017-06-06
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
PAWEŁ PIECIUŃ
Prokurent
2018-01-11
2019-03-11
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARLETA KATARZYNA BOGDANOWICZ
Prokurent
2017-07-25
2018-04-25
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DIOKLECJAN KONRAD ŚWIERCZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
688436800 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TAKI SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM WICEPREZES ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI I REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DIOKLECJAN KONRAD ŚWIERCZ
PREZES ZARZĄDU
2012-06-06
2019-03-11
JAROSŁAW RYSZARD SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-06
2014-09-25
KINGA JOANNA ŚWIERCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-06
2016-12-29
ELŻBIETA STAWIARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-06
2016-12-29
ROBERT GRZEGORZ PABICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-29
2017-07-25
ZOLTAN RAFAEL LUKAC MÜLLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-07-25
2018-04-25
2012-06-06
2016-12-29
HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie