KRS 0000423246
NIP6180046247
REGON25052172200000
NazwaHOLPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOLPOL
Data rejestracji 11 cze 2012 (12 lat temu) 11 cze 2012
Data usunięcia 05 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 16, SKALMIERZYCE, 63-460, NOWE SKALMIERZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6180046247
data rejestracji 01 gru 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPAWEŁ PIOTR BRAUN
Wspólnik
2012-06-11
2017-03-07
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ
ELWIRA JANINA BRAUN
Wspólnik
2012-06-11
2017-03-07
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ
SONNEVELD GROUP BV
Wspólnik
2013-02-21
2014-11-21
4.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.080.000,00 ZŁ
KAKA AKTIEBOLAG
Wspólnik
2014-11-21
2021-11-05
5.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600.000,00 ZŁ
RAFAŁ GORCZYCA
reprezentant
KRYSTYNA BARBARA BROŚ
reprezentant
RAFAŁ GORCZYCA
Beneficjent
KRYSTYNA BARBARA BROŚ
Beneficjent
RAFAŁ GORCZYCA
Beneficjent
W ZWIĄZKU Z UDOKUMENTOWANYM BRAKIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, NA POSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRETU PIĄTEGO USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU WSKAZANĄ OSOBĄ JEST CZŁONEK ZARZĄDU ZAJMUJĄCY WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
KRYSTYNA BARBARA BROŚ
Beneficjent
W ZWIĄZKU Z UDOKUMENTOWANYM BRAKIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, NA POSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRETU PIĄTEGO USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU WSKAZANĄ OSOBĄ JEST PREZES ZARZĄDU ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM TAKŻE PREZES ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PAWEŁ PIOTR BRAUN
PREZES ZARZĄDU
2012-06-11
2017-11-14
MAREK JAROSŁAW GOZDOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-27
2021-01-18
KRYSTYNA BARBARA BROŚ
PREZES ZARZĄDU
2018-02-28
2021-11-05
RAFAŁ GORCZYCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-18
2021-11-05
KRYSTYNA BARBARA BROŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-27
2018-02-28
2012-06-11
2017-04-10
APC - "HOL-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie