KRS 0000408429
NIP6020131205
REGON18080914700000
NazwaKOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOBO
Data rejestracji 17 sty 2012 (13 lat temu) 17 sty 2012
Data usunięcia 15 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TOWAROWA, 1B, KOLBUSZOWA, 36-100, KOLBUSZOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 195000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6020131205
data rejestracji 17 sty 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAVITOR MANUEL DE SILVA
Członek Organu Nadzoru
2012-01-17
2013-06-26
ULF THORE SVENSSON
Członek Organu Nadzoru
2012-01-17
2021-02-15
MAREK DYDAK
Członek Organu Nadzoru
2012-01-17
2021-02-15
AUDRIUS MACKEVICIUS
Członek Organu Nadzoru
2012-01-17
2013-06-26
LIDIA STRZELECKA
Członek Organu Nadzoru
2012-01-17
2021-02-15
BOGUSŁAW KOCHAŃCZYK
Wspólnik
2012-01-17
2012-04-04
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ.
TOMASZ MICHAŁ KOCHAŃCZYK
Wspólnik
2012-01-17
2012-04-04
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
KAROLINA KOCHAŃCZYK
Wspólnik
2012-01-17
2012-04-04
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
Wspólnik
2012-04-04
2015-07-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ
93044937800000
KAKA AB
Wspólnik
2015-07-09
2021-02-15
390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 195.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM TAKŻE PREZES ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
DOROTA NIERADKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-06
2016-10-19
BOGUMIŁ EUGENIUSZ ZIOMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-06
2019-12-17
MAREK JAROSŁAW GOZDOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-05
2021-02-15
BOGUSŁAW KOCHAŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-01-17
2012-09-27
DARIUSZ DZIK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-27
2015-02-06
KRYSTYNA BARBARA BROŚ
PREZES ZARZĄDU
2015-02-06
2021-02-15
2012-01-17
2017-05-10
NOWA, 32B, NISKO, 37-400, NISKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie