KRS 0000156261
NIP6222392765
REGON25102532700000
Nazwa"SONNEVELD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSONNEVELD
Data rejestracji 24 mar 2003 (21 lat temu) 24 mar 2003
Data usunięcia 20 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 16, SKALMIERZYCE, 63-460, NOWE SKALMIERZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 335000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPAWEŁ PIOTR BRAUN
Wspólnik
2003-03-24
2013-02-15
201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.500,00 ZŁ
ELWIRA JANINA BRAUN
Wspólnik
2003-03-24
2013-02-15
201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.500,00 ZŁ
SONNEVELD GROUP B.V.
Wspólnik
2006-09-28
2015-10-22
670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 335.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-10-22
2016-01-20
670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 335.000,00 ZŁ
93044937800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BRUNO JAN WILLEM KEUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-17
2014-04-14
LIDIA MARIOLA STRZELECKA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-29
2016-01-20
PAWEŁ PIOTR BRAUN
PREZES ZARZĄDU
2003-03-24
2015-07-29
ELWIRA JANINA BRAUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-24
2014-04-14
ALBERT HENDRIK MEEUWISSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-28
2008-12-17
2003-03-24
2006-09-28
"SON VIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie