KRS 0000419251
NIP8212583654
REGON14210646400000
NazwaMIEJSKI KLUB KOSZYKÓWKI SIEDLCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIEJSKI KLUB KOSZYKÓWKI SIEDLCE
Data rejestracji 27 kwi 2012 (12 lat temu) 27 kwi 2012
Data usunięcia 28 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. BOLESŁAWA PRUSA, 6, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8212583654
data rejestracji 01 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 kwi 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCHMARIOLA MAJCZYNA
Beneficjent
ANDRZEJ LEWOCKI
Beneficjent
ZBIGNIEW KRÓL
Beneficjent
WIESŁAW JACEK KAŁUSKI
Beneficjent
WIESŁAW JACEK KAŁUSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ LEWOCKI
Likwidator
2023-02-16
2023-04-28
MARTA KAMIEJSA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-27
2017-05-17
KAZIMIERZ KACPRZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-04-27
2023-04-28
ROBERT ALEKSANDROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-04-27
2023-04-28
ANTONI DZIEDZIC
Członek Organu Nadzoru
2017-05-17
2023-04-28
MARIOLA MAJCZYNA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ LEWOCKI
Beneficjent
CZŁONEL ZARZĄDU
ZBIGNIEW KRÓL
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
WIESŁAW JACEK KAŁUSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KLUBU, W TYM W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CŻŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.
STANISŁAW SZAREK
CZLONEK ZARZĄDU
2012-04-27
2015-03-25
STANISŁAW SZAREK
WICEPREZES
2015-03-25
2017-05-17
ZBIGNIEW KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-27
2023-02-16
JANUSZ MACIEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-27
2017-05-17
ARKADIUSZ ROBERT MAZURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2015-03-25
HANNA MAŁGORZATA CHUDZICKA KOZIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2015-03-25
WIESŁAW JACEK KAŁUSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2017-05-17
WIESŁAW JACEK KAŁUSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-05-17
2023-02-16
ANTONI DZIEDZIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-27
2017-05-17
ANDRZEJ LEWOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-17
2023-02-16
2012-04-27
2023-02-16
MIEJSKI KLUB KOSZYKÓWKI SIEDLCE
2012-04-27
2017-05-17
WIŚNIOWA, 5, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie