KRS 0000417613
NIP9512355047
REGON14608008100000
NazwaDELTACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDELTACOM
Data rejestracji 12 kwi 2012 (12 lat temu) 12 kwi 2012
Data usunięcia 06 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@COMUNIKACJA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMRAFAŁ WOJCIECH WSZĘDYRÓWNY
Prokurent
2015-12-16
2018-02-12
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ KONIKIEWICZ
Wspólnik
2012-04-12
2014-09-09
7 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 390 000 ZŁOTYCH
MAGDALENA JOANNA WSZĘDYRÓWNY
Wspólnik
2014-09-09
2018-02-12
7.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 380.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2018-02-12
2021-09-06
8.000 (OSIEM TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 (CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01728394400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU: A) JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAROSŁAW ANDRZEJ KAMROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-12
2018-10-05
EWELINA ROKOSZNA
PREZES ZARZĄDU
2012-04-12
2012-12-27
SYLWIA MARZENA JARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-12-27
2013-04-26
TOMASZ KONIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-04-26
2013-12-11
MAŁGORZATA ROŚ
PREZES ZARZĄDU
2013-12-11
2014-09-09
MAGDALENA JOANNA WSZĘDYRÓWNY
PREZES ZARZĄDU
2014-09-09
2016-02-08
STANISŁAW MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-08
2016-03-15
2012-04-12
2012-09-14
STAŁA OPIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-09-14
2013-10-15
DEVELOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-15
2014-04-17
COMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-12
2015-12-16
PUŁAWSKA, 476, WARSZAWA, 02-884, WARSZAWA, POLSKA
2015-12-16
2019-05-21
UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4, WROCŁAW, 50-078, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie