KRS 0000417257
NIP5110289263
REGON14608506100000
NazwaGP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGP1
Data rejestracji 06 kwi 2012 (12 lat temu) 06 kwi 2012
Data usunięcia 15 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYZWOLENIA, 40, ŻUROMIN, 09-300, ŻUROMIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5110289263
data rejestracji 01 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘKAZIMIERZ ZIELIŃSKI
Beneficjent
KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
reprezentant
RENATA BUKOWSKA
Wspólnik
2012-04-06
2021-11-15
20 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 1.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TYSIĄC ZŁOTYCH)
RYSZARD FLORIAN JAKUBOWSKI
Wspólnik
2012-04-06
2012-08-06
20 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 1.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TYSIĄC ZŁOTYCH)
EWELINA ZIELIŃSKA RYBKA
Wspólnik
2012-08-06
2021-11-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
KRZYSZTOF TADEUSZ JAKUBOWSKI
Wspólnik
2012-04-06
2012-08-06
20 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 1.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TYSIĄC ZŁOTYCH)
KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2012-04-06
2021-11-15
20 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 1.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TYSIĄC ZŁOTYCH)
MAGDALENA CHOŚCIŃSKA
Wspólnik
2012-04-06
2021-11-15
20 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 1.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TYSIĄC ZŁOTYCH)
MICHAŁ PIOTR ZIELIŃSKI
Wspólnik
2012-08-06
2021-11-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
Likwidator
2019-03-25
2021-11-15
KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (LIKWIDATOR SPÓŁKI)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
KRZYSZTOF TADEUSZ JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-06
2012-08-06
KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-06
2012-08-06
KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-06
2019-03-25
2012-04-06
2019-03-25
GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie