KRS 0000302820
NIP7412061902
REGON28029599800000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW INDYKA "PERFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW INDYKA "PERFEKT"
Data rejestracji 22 kwi 2008 (16 lat temu) 22 kwi 2008
Data usunięcia 02 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLNA, 5, SAMBOROWO, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #104 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIANDRZEJ LEWANDOWSKI
Wspólnik
2008-04-22
2012-08-02
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ
PAWEŁ MATEUSZCZAK
Wspólnik
2008-04-22
2012-08-02
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF TADEUSZ JAKUBOWSKI
Wspólnik
2008-04-22
2012-08-02
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ
ANNA WOLF
Wspólnik
2008-04-22
2012-08-02
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ
KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2008-04-22
2012-08-02
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ
MACIEJ MATEUSZCZAK
Wspólnik
2008-04-22
2012-08-02
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF TADEUSZ JAKUBOWSKI
Likwidator
2010-12-28
2012-08-02
ANNA WOLF
Likwidator
2010-12-28
2012-08-02
ANDRZEJ LEWANDOWSKI
Likwidator
2010-12-28
2012-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA WOLF
PREZES ZARZĄDU
2008-04-22
2010-12-28
ANDRZEJ LEWANDOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-22
2010-12-28
MACIEJ MATEUSZCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-22
2010-12-28
2008-04-22
2010-12-28
GRUPA PRODUCENTÓW INDYKA "PERFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie