KRS 0000415051
NIP3020001323
REGON32120162600000
NazwaVERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaVERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG
Data rejestracji 20 mar 2012 (13 lat temu) 20 mar 2012
Data usunięcia 16 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres SOWIŃSKIEGO, 78, SZCZECIN, 70-236, SZCZECIN, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego THURA MARK, 18-20, ZÖRBIG, 06780, ZÖRBIG, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHAGNIESZKA URBANOWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-03-20
2015-03-27
AGNIESZKA ANNA URBANOWICZ
Likwidator
2015-03-27
2016-02-16
GEORG POLLERT
Członek Organu Nadzoru
2012-03-20
2016-02-16
ALEXANDER VON WITZLEBEN
Członek Organu Nadzoru
2012-03-20
2016-02-16
ULRIKE KRÄMER
Członek Organu Nadzoru
2012-03-20
2016-02-16
DANIELA SAUTER
Prokurent
2012-03-20
2015-03-27
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
OLIVER LÜDTKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-20
2016-02-16
THEODOR NIESMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-20
2016-02-16
CLAUS SAUTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-20
2016-02-16
1966-07-31
BERND SAUTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-20
2016-02-16
1969-05-05
2012-03-20
2015-03-27
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie