KRS 0000414370
NIP8751554973
REGON34125654000000
NazwaWIERTNICA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIERTNICA.EU
Data rejestracji 14 mar 2012 (13 lat temu) 14 mar 2012
Data usunięcia 30 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZERKASKA, 32, BYDGOSZCZ, 85-636, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 125000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHDARIUSZ MAREK WICHLIŃSKI
Wspólnik
2012-03-14
2014-03-13
500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ
MAREK LECH WICHLIŃSKI
Wspólnik
2012-03-14
2014-03-13
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
RADOSŁAW TRELA
Wspólnik
2012-07-03
2014-03-13
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ
TOMASZ MANDRA
Wspólnik
2012-07-03
2015-07-23
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ
RAFAŁ MIRA
Wspólnik
2014-03-13
2018-05-30
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125000,00 ZŁ
ARKADIUSZ PRZEMYSŁAW PACHOLAK
Wspólnik
2012-03-14
2014-03-13
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
FILIP MAREK WICHLIŃSKI
Wspólnik
2012-03-14
2014-03-13
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
RAFAŁ MIRA
Likwidator
2016-12-30
2018-05-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ARKADIUSZ PRZEMYSŁAW PACHOLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-14
2014-03-13
DARIUSZ MAREK WICHLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-03-14
2014-03-13
FILIP MAREK WICHLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-14
2014-03-13
RAFAŁ MIRA
PREZES ZARZĄDU
2014-03-13
2018-05-30
2012-03-14
2015-07-23
BAJANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-23
2016-12-30
WIERTNICA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-14
2015-07-23
60, WABCZ, 86-212, STOLNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie