KRS 0000391077
NIP8751550662
REGON34102159300000
NazwaSTUPRO GRUPA PRODUCENTÓW ROŚLIN OLEISTYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTUPRO GRUPA PRODUCENTÓW ROŚLIN OLEISTYCH
Data rejestracji 08 lip 2011 (13 lat temu) 08 lip 2011
Data usunięcia 20 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 60, WABCZ, 86-212, STOLNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8751550662
data rejestracji 01 sie 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHFILIP MAREK WICHLIŃSKI
Beneficjent
FILIP MAREK WICHLIŃSKI
reprezentant
KAROLINA DANUTA ZAREMBA
Wspólnik
2016-01-25
2022-01-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-07-08
2022-01-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
87001911200000
Wspólnik
2011-07-08
2022-01-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
87123944200000
FILIP MAREK WICHLIŃSKI
Wspólnik
2011-07-08
2022-01-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
ANDRZEJ LECH WICHLIŃSKI
Wspólnik
2011-07-08
2022-01-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
MAREK LECH WICHLIŃSKI
Wspólnik
2011-07-08
2013-09-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
DARIUSZ WICHLIŃSKI
Wspólnik
2013-09-06
2022-01-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
FILIP MAREK WICHLIŃSKI
Likwidator
2020-12-03
2022-01-20
FILIP MAREK WICHLIŃSKI
Beneficjent
ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
FILIP MAREK WICHLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-08
2020-12-03
GRAŻYNA MARIA WICHLIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-08
2013-09-06
2011-07-08
2020-12-03
STUPRO GRUPA PRODUCENTÓW ROŚLIN OLEISTYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie