KRS 0000404925
NIP5732840506
REGON24280601700000
NazwaSTOWARZYSZENIE CURSOR W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCURSOR
Data rejestracji 13 gru 2011 (13 lat temu) 13 gru 2011
Data usunięcia 27 mar 2020 27 mar 2020
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ŻYZNA, 13 G, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCHPIOTR JANUSZ PIENIĄŻEK
Likwidator
2019-03-08
2020-03-27
RAFAŁ URBAŃSKI
Likwidator
2019-03-08
2020-03-27
KAMILA MONIKA GRABARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-13
2020-03-27
MICHAŁ TOMASZ TARASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-12-13
2020-03-27
WOJCIECH MIROSŁAW JOŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-13
2020-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
RAFAŁ URBAŃSKI
PREZES
2011-12-13
2019-03-08
PIOTR JANUSZ PIENIĄŻEK
WICEPREZES
2011-12-13
2019-03-08
2011-12-13
2019-03-08
STOWARZYSZENIE CURSOR
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie