KRS 0000404447
NIP5222992878
REGON14591734100000
NazwaAGRIPHAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRIPHAR POLAND
Data rejestracji 12 gru 2011 (13 lat temu) 12 gru 2011
Data usunięcia 29 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZASNYSKA, 6B, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL
Wspólnik
2011-12-12
2021-04-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
GUILHEM JAQUES LAFAIGE DE GAILLARD
Likwidator
2019-02-19
2021-04-29
JERZY WOJCIECH PĄTEK
Prokurent
2016-02-10
2019-02-19
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
DIRK BARRIE
PREZES ZARZĄDU
2011-12-12
2015-04-16
REMI WIES
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-12
2015-02-25
GEORGES NEUMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-12
2015-04-16
WIM VAN DE WIELE
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-25
2015-10-20
FILIP MARCEL VAN DE VLIET
PREZES ZARZĄDU
2015-04-16
2015-10-20
JOSÉ JORGE NOBRE
PREZES ZARZĄDU
2015-10-20
2018-08-20
HILDO BRILLEMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-20
2018-08-20
HILDO BRILLEMAN
PREZES ZARZĄDU
2018-08-20
2019-02-19
GUILHEM JAQUES LAFAIGE DE GAILLARD
CZONEK ZARZĄDU
2018-08-20
2019-02-19
2011-12-12
2019-02-19
AGRIPHAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-12
2016-04-20
WYRZYSKA, 9A, WARSZAWA, 02-455, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie