KRS 0000402485
NIP9571062588
REGON22156386400000
Nazwa"MAGIC MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAGIC MEDICAL
Data rejestracji 18 lis 2011 (13 lat temu) 18 lis 2011
Data usunięcia 21 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNAPIOTR JAN AUGUSTYNIAK
Wspólnik
2011-11-18
2016-02-24
490 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RAFAŁ WIESŁAW BUCZYK
Wspólnik
2011-11-18
2019-08-21
530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53 000,00 ZŁ
KRZYSZTOF PANAGIOTIS PAPADIS
Wspólnik
2016-02-24
2019-08-21
230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23 000,00 ZŁ
SŁAWOMIR JAN WRONA
Wspólnik
2016-02-24
2019-08-21
230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23 000,00 ZŁ
ANNA JANINA SZYPUŁOWSKA STASIUK
Kurator
2018-03-01
2019-08-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ, SKŁADAJĄ W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI ORAZ PODPISUJĄ PISMA I DOKUMENTY: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA NIE PRZEKRACZA 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), A W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
PIOTR JAN AUGUSTYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-18
2014-04-25
RAFAŁ WIESŁAW BUCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-18
2014-04-25
RAFAŁ WIESŁAW BUCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-25
2017-05-10
ADAM MACIEJ AUGUSTYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-25
2015-02-12
SŁAWOMIR JAN WRONA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-12
2016-07-12
2011-11-18
2014-04-25
PIECEWSKA, 25, GDAŃSK, 80-288, GDAŃSK, POLSKA
2014-04-25
2016-02-24
MICKIEWICZA, 9, GDAŃSK, 80-425, GDAŃSK, POLSKA
2016-02-24
2016-07-12
UL. MIKOŁAJA REJA, 3B, GDAŃSK, 80-404, GDAŃSK, POLSKA
2016-07-12
2018-01-19
UL. SOJOWA, 24, GDYNIA, 81-589, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie