KRS 0000401367
NIP6912495201
REGON02175130700000
NazwaUBOJNIA DROBIU GALLUS SUMICKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaUBOJNIA DROBIU GALLUS SUMICKI
Data rejestracji 07 lis 2011 (13 lat temu) 07 lis 2011
Data usunięcia 17 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 85, KAWICE, 59-230, PROCHOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6912495201
data rejestracji 01 gru 2011
status Czynny
12160014621871954920000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
50866900012034034273470001
BS8669 Centrala
ul. Daszyńskiego 19 67-400 wschowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTJAROSŁAW SUMICKI
Beneficjent
MACIEJ SUMICKI
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA TERESA SUMICKA
Wspólnik
2011-11-07
2014-03-14
JAROSŁAW SUMICKI
Wspólnik
2011-11-07
2021-02-17
SYLWIA TALAR
Wspólnik
2011-11-07
2014-03-14
SEBASTIAN TALAR
Wspólnik
2011-11-07
2016-09-23
MACIEJ SUMICKI
Wspólnik
2016-09-23
2021-02-17
JAROSŁAW SUMICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI Z OO
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
MAŁGORZATA TERESA SUMICKA
Członek Organu Reprezentacji
2011-11-07
2014-03-14
JAROSŁAW SUMICKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-11-07
2021-02-17
SYLWIA TALAR
Członek Organu Reprezentacji
2011-11-07
2014-03-14
SEBASTIAN TALAR
Członek Organu Reprezentacji
2011-11-07
2016-09-23
MACIEJ SUMICKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-23
2021-02-17
2011-11-07
2012-01-16
GALLUS SUMICKI,TALAR SPÓŁKA JAWNA
2012-01-16
2016-09-23
UBOJNIA DROBIU GALLUS SUMICKI,TALAR SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie