KRS 0000273937
NIP8961425584
REGON02046224500000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "FARMERSS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "FARMERSS"
Data rejestracji 08 lut 2007 (18 lat temu) 08 lut 2007
Data usunięcia 10 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 26A, KILIANÓW, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCISYLWIA TALAR
Wspólnik
2007-02-08
2014-10-10
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 [SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE] ZŁOTYCH
WIOLETTA KOMARNICKA
Wspólnik
2007-02-08
2014-10-10
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600,00 [TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET] ZŁOTYCH
JACEK KRZAN
Wspólnik
2009-04-02
2014-10-10
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁ)
ZBIGNIEW MATUŚKIEWICZ
Wspólnik
2007-02-08
2014-10-10
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 [SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE] ZŁOTYCH
MAREK KRYCIŃSKI
Wspólnik
2007-02-08
2014-10-10
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 [SEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE] ZŁOTYCH
ZBIGNIEW PELC
Wspólnik
2007-02-08
2014-10-10
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 [SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE] ZŁOTYCH
JAN KRZAN
Wspólnik
2007-02-08
2009-04-02
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 [SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE] ZŁOTYCH
ANDRZEJ RUSAK
Wspólnik
2007-02-08
2014-10-10
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 [SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE] ZŁOTYCH
BEATA MAGALAS
Wspólnik
2007-02-08
2014-10-10
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600,00 [TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET] ZŁOTYCH
ZBIGNIEW MATUŚKIEWICZ
Likwidator
2012-08-22
2014-10-10
BEATA MAGALAS
Likwidator
2012-08-22
2014-10-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
SYLWIA TALAR
PREZES ZARZĄDU
2007-02-08
2012-08-22
MAREK KRYCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-08
2012-08-22
BEATA MAGALAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-08
2012-08-22
JACEK KRZAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-02
2012-08-22
ANDRZEJ RUSAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-08
2012-08-22
JAN KRZAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-08
2009-04-02
ZBIGNIEW MATUŚKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-08
2012-08-22
ZBIGNIEW PELC
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-08
2012-08-22
WIOLETTA KOMARNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-08
2012-08-22
2007-02-08
2012-08-22
GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "FARMERSS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie