KRS 0000402768
NIP8961528692
REGON02176249800000
NazwaMAXX-DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAXX-DROB
Data rejestracji 22 lis 2011 (13 lat temu) 22 lis 2011
Data usunięcia 18 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1 A, KAMIONNA, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5600,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWZBIGNIEW PAWEŁ MATUŚKIEWICZ
Wspólnik
2011-11-22
2018-05-18
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ (OSIEMSET ZŁOTYCH)
LESZEK PIOTR OLSZEWSKI
Wspólnik
2011-11-22
2018-05-18
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ (OSIEMSET ZŁOTYCH)
JACEK KRZAN
Wspólnik
2011-11-22
2018-05-18
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ (OSIEMSET ZŁOTYCH)
MAREK KRYCIŃSKI
Wspólnik
2011-11-22
2018-05-18
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ (OSIEMSET ZŁOTYCH)
BEATA MAGALAS
Wspólnik
2011-11-22
2011-12-08
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ (OSIEMSET ZŁOTYCH)
WIOLETTA KOMARNICKA
Wspólnik
2011-11-22
2011-12-08
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ (OSIEMSET ZŁOTYCH)
ANDRZEJ MICHAŁ RUSAK
Wspólnik
2011-11-22
2018-05-18
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ (OSIEMSET ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW PELC
Wspólnik
2011-12-08
2018-05-18
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ (OSIEMSET ZŁOTYCH)
MAREK KRYCIŃSKI
Likwidator
2017-11-13
2018-05-18
LESZEK OLSZEWSKI
Likwidator
2017-11-13
2018-05-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ZBIGNIEW PAWEŁ MATUŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-11-22
2017-11-13
LESZEK PIOTR OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-22
2017-11-13
JACEK KRZAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-22
2017-11-13
BEATA MAGALAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-22
2017-11-13
WIOLETTA KOMARNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-22
2017-11-13
ANDRZEJ MICHAŁ RUSAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-22
2017-11-13
ZBIGNIEW PELC
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-08
2017-11-13
MAREK KRYCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-22
2017-11-13
2011-11-22
2017-11-13
MAXX-DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie