KRS 0000400915
NIP8522595545
REGON32115714400000
NazwaKANCELARIA DORADZTWA KONTRAKTOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKANCELARIA DORADZTWA KONTRAKTOWEGO
Data rejestracji 04 lis 2011 (13 lat temu) 04 lis 2011
Data usunięcia 14 mar 2024 14 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STOISŁAWA, 2, SZCZECIN, 70-223, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Dane kontaktowe
Email KDK@KDK-SA.PL
Dane podatkowe
NIP 8522595545
data rejestracji 01 lut 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKALICJA NATALIA RUSIECKA
Beneficjent
PIOTR ANDRZEJ KOPCEWICZ
Beneficjent
ARKADIUSZ MICHAŁ GŁOD
Beneficjent
JAKUB PIETROŁAJ
Beneficjent
JULIAN TADEUSZ PIETROŁAJ
reprezentant
ALICJA NATALIA RUSIECKA
Prokurent
2018-11-26
2024-03-14
SAMOISTNA
ALICJA NATALIA RUSIECKA
Prokurent
2015-04-10
2018-09-28
SAMOISTNA
URSZULA GŁOD
Członek Organu Nadzoru
2011-11-04
2024-03-14
KRZYSZTOF PIETROŁAJ
Członek Organu Nadzoru
2011-11-04
2016-10-07
ALEKSANDRA KOPCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-11-04
2016-10-07
ARKADIUSZ MICHAŁ GŁOD
Członek Organu Nadzoru
2016-10-07
2018-09-28
LILIANA ANNA ŻUKOCIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-10-07
2024-03-14
ALICJA NATALIA RUSIECKA
Członek Organu Nadzoru
2018-09-28
2018-11-26
HALINA PRZYBOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-11-26
2024-03-14
ALICJA NATALIA RUSIECKA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
PIOTR ANDRZEJ KOPCEWICZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ARKADIUSZ MICHAŁ GŁOD
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
JAKUB PIETROŁAJ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH, UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
PIOTR ANDRZEJ KOPCEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-11-04
2012-09-25
JAKUB PIETROŁAJ
WICEPREZS ZARZĄDU
2011-11-04
2015-10-05
JULIAN TADEUSZ PIETROŁAJ
PREZES ZARZĄDU
2012-09-25
2024-03-14
2011-11-04
2024-03-14
SPÓŁKA AKCYJNA
2011-11-04
2024-03-14
KANCELARIA DORADZTWA KONTRAKTOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
2011-11-04
2024-03-14
STOISŁAWA, 2, SZCZECIN, 70-223, SZCZECIN, POLSKA
2020-10-15
2024-03-14
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2020-10-15
2024-03-14
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2020-10-15
2024-03-14
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2020-10-15
2024-03-14
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2020-10-15
2024-03-14
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2020-10-15
2024-03-14
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie