KRS 0000219922
NIP8541943504
REGON81127063100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "EKOMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "EKOMAR"
Data rejestracji 22 paź 2004 (20 lat temu) 22 paź 2004
Data usunięcia 15 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JEZIORNA, 15, MARIANOWO, 73-121, MARIANOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#3720 PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5190 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7132 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7134 WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #9001 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002 GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9003 ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZAKRZYSZTOF BERNARD LUPA
Wspólnik
2004-10-22
2008-05-14
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY)UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.250 (OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ) ZŁOTYCH.
BARTOSZ NOWAK
Wspólnik
2004-10-22
2008-05-14
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.250 (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT)ZŁOTYCH.
JULIAN TADEUSZ PIETROŁAJ
Wspólnik
2004-10-22
2008-05-14
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.250 (OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT)ZŁOTYCH
CEZARY SZUMILAS
Wspólnik
2004-10-22
2008-05-14
17 (SIEDEMNAŚCIE )UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.250 (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
JACEK SZADKOWSKI
Wspólnik
2008-05-14
2018-05-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
BARTOSZ NOWAK
Likwidator
2016-07-11
2018-05-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPODMIOT REPREZENTUJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI WYMAGANE JEST: - DO KWOTY 100.000 ZŁ DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, - POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF BERNARD LUPA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-22
2007-06-06
BARTOSZ NOWAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-10-22
2007-06-06
CEZARY SZUMILAS
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2007-06-06
2008-05-14
BARTOSZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2007-06-06
2016-07-11
2004-10-22
2016-07-11
PRZEDSIĘBIORSTWO "EKOMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie