KRS 0000278692
NIP8513008092
REGON32034484900000
Nazwa"WEST-CLEAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWEST-CLEAN
Data rejestracji 13 kwi 2007 (17 lat temu) 13 kwi 2007
Data usunięcia 24 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 36, DALSZE, 74-300, MYŚLIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2334000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8513008092
data rejestracji 01 maj 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 maj 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHAMANDINE MARIE MARCELLE MONTULET
Beneficjent
1979-09-16
ROGER RENE MONTULET
Beneficjent
1950-09-05
ROGER RENE MONTULET
reprezentant
1950-09-05
BARTOSZ NOWAK
Wspólnik
2007-04-13
2007-05-24
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ.
CEZARY SZUMILAS
Wspólnik
2007-04-13
2007-05-24
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ.
JULIAN MARUSZEWSKI
Wspólnik
2007-04-13
2007-09-11
3205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.602.500,00 ZŁ.
Wspólnik
2007-05-24
2007-09-11
1431 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 715.500,00 ZŁ.
81060774900000
Wspólnik
2007-09-11
2009-01-16
4.668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 334 000,00 ZŁ.
08012420500000
C.I. INTERNATIONAL S.A.
Wspólnik
2009-01-16
2009-10-01
4.668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.334.000,00 ZŁOTYCH
SIRIUS FINANCE S.A.
Wspólnik
2009-10-01
2023-05-24
4668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.334.000,00 ZŁ
AMANDINE MONTULET
Likwidator
2022-03-24
2023-05-24
DOROTA MONIKA DŻENDŻERA KACZMAREK
Prokurent
2007-09-11
2022-03-24
PROKURA SAMOISTNA
AMANDINE MONTULET
Prokurent
2021-04-08
2022-03-24
PROKURA SAMOISTNA
AMANDINE MARIE MARCELLE MONTULET
Beneficjent
>25%
ROGER RENE MONTULET
Beneficjent
>25%
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: (I) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, (II) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, (III) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
ADAM TADEUSZ POLAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-13
2007-09-11
CEZARY JAKUB PACAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-13
2007-09-11
ROGER RENE MONTULET
PREZES ZARZĄDU
2007-09-11
2022-03-24
1950-09-05
2007-04-13
2022-03-24
"WEST-CLEAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-13
2007-04-19
WELECKA, 10, MIERZYN, 72-006, SZCZECIN, POLSKA
2007-04-19
2007-09-11
WELECKA, 1A, MIERZYN, 72-006, SZCZECIN, POLSKA
2007-09-11
2009-01-16
KOCHANOWSKIEGO, 27, POZNAŃ, 60-846, POZNAŃ, POLSKA
2009-01-16
2018-09-28
KOŚCIELNA, 45 A, POZNAŃ, 60-537, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie