KRS 0000289417
NIP7811550235
REGON63103877000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH TRANS-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH TRANS-KOM
Data rejestracji 01 paź 2007 (17 lat temu) 01 paź 2007
Data usunięcia 15 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 290, POZNAŃ, 60-406, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811550235
data rejestracji 24 gru 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sie 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAMANDINE MARIE MARCELLE A MONTULET
Beneficjent
1979-09-16
ROGER RENE MARIE GHISLAIN EMILE MONTULET
Beneficjent
1950-09-05
ROGER RENE MARIE GHISLAIN EMILE MONTULET
reprezentant
1950-09-05
TADEUSZ STANISŁAW KULIGOWSKI
Wspólnik
2007-10-01
2007-12-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁ
JERZY HENRYK KUBIAK
Wspólnik
2007-10-01
2007-12-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁ
Wspólnik
2007-12-12
2023-09-15
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁ.
63437820700000
DOROTA DŻENDŻERA KACZMAREK
Prokurent
2007-12-12
2022-05-30
SAMOISTNA
AMANDINE MONTULET
Prokurent
2021-04-20
2023-06-20
PROKURA SAMOISTNA
AMANDINE MARIE MARCELLE A MONTULET
Beneficjent
WSPÓLNIK POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW
ROGER RENE MARIE GHISLAIN EMILE MONTULET
Beneficjent
WSPÓLNIK POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU, JAKO JEGO PREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ROGER MONTULET
PREZES ZARZĄDU
2007-10-01
2023-06-20
JERZY HENRYK KUBIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-01
2007-12-12
TADEUSZ STANISŁAW KULIGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-01
2007-12-12
AMANDINE MONTULET
PREZES ZARZĄDU
2023-06-20
2023-09-15
2007-10-01
2016-02-04
DOJAZD, 30, POZNAŃ, 60-631, POZNAŃ, POLSKA
2016-02-04
2018-08-16
UL. KOŚCIELNA, 45A, POZNAŃ, 60-537, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie