KRS 0000396159
NIP6331004420
REGON27248124700000
NazwaPDF SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPDF SERWIS
Data rejestracji 16 wrz 2011 (13 lat temu) 16 wrz 2011
Data usunięcia 28 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 29, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6331004420
data rejestracji 28 wrz 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEFRYDERYK JANUSZ KARZEŁEK
Wspólnik
2011-09-16
2023-02-28
251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.100,00 ZŁ
LESZEK TADEUSZ MODRZEJEWSKI
Wspólnik
2011-09-16
2014-07-25
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.900,00 ZŁ
JAKUB PAWLAK
Wspólnik
2014-07-25
2023-02-28
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
MONIKA MARIA PAWLAK
Wspólnik
2014-07-25
2023-02-28
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.400 ZŁ
FRYDERYK JANUSZ KARZEŁEK
Likwidator
2019-04-16
2023-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
LESZEK TADEUSZ MODRZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-16
2013-05-06
WOJCIECH JERZY BRZEZINA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-05
2012-07-31
FRYDERYK JANUSZ KARZEŁEK
PREZES ZARZĄDU
2013-05-06
2019-04-16
2011-09-16
2019-04-16
PDF SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TW4060019005590
2023-05-18
2023-06-02
28.45 PLN
TW4060019005590
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060019005591
2023-05-18
2023-06-02
263.17 PLN
TW4060019005591
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie