KRS 0000395214
NIP8681956429
REGON12222462400000
NazwaARCHI - BLOK ADAM ŚWIERCZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaARCHI - BLOK ADAM ŚWIERCZEK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 02 wrz 2011 (13 lat temu) 02 wrz 2011
Data usunięcia 31 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 535, ŁAPCZYCA, 32-744, ŁAPCZYCA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8681956429
data rejestracji 14 wrz 2011
status Czynny
42109018380000000133942628
SANPL 1 Oddział w Tarnowie
ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA
80880400000070001750000001
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAADAM JÓZEF ŚWIERCZEK
Beneficjent
STANISŁAW JÓZEF CAŁKA
Beneficjent
TADEUSZ ANTONI WOŹNICZKA
Beneficjent
MICHAŁ JAN SARACHMANN
zgłaszający - komplementariusz
MICHAŁ JAN SARACHMANN
Beneficjent
ADAM ŚWIERCZEK
Wspólnik
2011-09-02
2017-12-12
STANISŁAW CAŁKA
Wspólnik
2011-09-02
2017-12-12
ADAM JÓZEF ŚWIERCZEK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA SPOŁKI AB ARCHI – INWEST SPÓŁKA JAWNA A. ŚWIERCZEK, S. CAŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA TJ. ARCHI-INWEST A.ŚWIERCZEK, S. CAŁKA SP. J.
STANISŁAW JÓZEF CAŁKA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA SPOŁKI AB ARCHI – INWEST SPÓŁKA JAWNA A. ŚWIERCZEK, S. CAŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA TJ. ARCHI-INWEST A.ŚWIERCZEK, S. CAŁKA SP. J.
TADEUSZ ANTONI WOŹNICZKA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA SPOŁKI AB ARCHI – INWEST SPÓŁKA JAWNA A. ŚWIERCZEK, S. CAŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA TJ. SOLIDOM SARACHMANN I WOŹNICZKA SPÓŁKA JAWNA
MICHAŁ JAN SARACHMANN
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA SPOŁKI AB ARCHI – INWEST SPÓŁKA JAWNA A. ŚWIERCZEK, S. CAŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA TJ. SOLIDOM SARACHMANN I WOŹNICZKA SPÓŁKA JAWNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-02
2023-05-31
12041637700000
ADAM ŚWIERCZEK
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-02
2023-05-31
STANISŁAW CAŁKA
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-02
2023-05-31
Członek Organu Reprezentacji
2023-05-31
2023-05-31
12007706000000
2011-09-02
2023-01-13
KAZIMIERZA WIELKIEGO, 18, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie